DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villanueva Huelga Francisco Jose | Liquidador | 16/01/2013 | 02/12/2013 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | EntidDeposit | 13/06/2012 | 16/01/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/02/2011 | 16/01/2013 |
Huelga Allende Herminia | Consejero | 16/01/2013 | |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 14/02/2011 | 16/01/2013 |
Pardo De Andrade Javier Gaspar | Consejero | 06/07/2011 | 16/01/2013 |
Perez Fontan Cattaneo Maria | Secretario No Consejero | 20/01/2011 | 16/01/2013 |
Villanueva Huelga Francisco Jose | Presidente | 06/07/2011 | 16/01/2013 |
Villanueva Huelga Francisco Jose | Consejero | 16/01/2013 | |
CAIXABANK SA | EntidDeposit | 18/08/2011 | 13/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 113, S 8, H M 285503, I/A 23 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 112, S 8, H M 285503, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
- CESADA LA SOCIEDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE, SOCIEDAD DE GESTION DE SISTEMAS DE REGISTRO COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA, (IBERCLEAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 112, S 8, H M 285503, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 112, S 8, H M 285503, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 112, S 8, H M 285503, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 112, S 8, H M 285503, I/A 22 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16721 , F 26, S 8, H M 285503, I/A 21 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16721 , F 26, S 8, H M 285503, I/A 20 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16721 , F 26, S 8, H M 285503, I/A 20 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16721 , F 26, S 8, H M 285503, I/A 20 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28