DUCON BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PS DE GRACIA,NUMEROS 12-14 P.4 PTA.1
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DUCON BUSINESS SL
CIF B66807785
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 21/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DUCON BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DUCON BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moran Machtey | Administrador Unico | 13/10/2016 | 01/04/2022 |
Moran Machtey | Liquidador | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
Padulles Capdevila Martin | Administrador Unico | 07/07/2016 | 13/10/2016 |
ACTOS BORME DE DUCON BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 80, S 8, H B 488249, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 80, S 8, H B 488249, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 80, S 8, H B 488249, I/A 3 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-08
- PS DE GRACIA,NUMEROS 12-14 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: TURELIA INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Dirección:CL CORSEGA NUM.299 P.SA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:21/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES. CNAE 4121, PROMOCION INMOBILIARIA. CNAE 4110 QUE CONSTITUIRA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL. LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45452 , F 79, S 8, H B 488249, I/A 1 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08