SWISS PROTEINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MOSSEN CINTO VERDAGUER Num.6 P.SB PTA.1
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SWISS PROTEINE SL
CIF B64587512
Capital Social 31000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2007
Nombres Anteriores
- DUARENS DOS EUROPE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SWISS PROTEINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SWISS PROTEINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molins Olmos Agustin | Liquidador | 20/08/2012 | 07/03/2014 |
Molins Olmos Agustin | Administrador Unico | 09/03/2012 | 20/08/2012 |
Casas Boncompte Joan Francesc | Administrador Unico | 29/09/2010 | 09/03/2012 |
Rius Riu Maria Nuria | Administrador Unico | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE SWISS PROTEINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 195, S 8, H B 352689, I/A 8 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 195, S 8, H B 352689, I/A 8 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 7 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 7 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 7 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.12:EN CUANTO A LA MAYORIA DE VOTOS NECESARIA PARA ADOPTAR ACUERDOS RELATIVOS AL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 6 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 6 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 194, S 8, H B 352689, I/A 6 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 31.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 929,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 193, S 8, H B 352689, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
- AMPLIAR A:LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL,MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39727 , F 193, S 8, H B 352689, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08