DTA MANTENIMIENTO FERROCARRILES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 123
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DTA MANTENIMIENTO FERROCARRILES SA
CIF A84833516
Actividad Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
Fecha de Constitución 27/09/2006
Página Web www.dtamf.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TENAC SL
Propietario DESARROLLOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SL
Auditor ASESORES GENERALES SLP
VINCULACIONES DE DTA MANTENIMIENTO FERROCARRILES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DTA MANTENIMIENTO FERROCARRILES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES GENERALES SLP | Auditor | 16/06/2014 | 19/01/2015 |
Cardenal Cimarra Guillermo | Representante | 27/12/2010 | 19/01/2015 |
Cardenal Cimarra Jaime | Apoderado | 28/12/2010 | 19/01/2015 |
DESARROLLOS DE TECNOLOGIA AVANZADA SL | Socio Unico | 27/08/2010 | 19/01/2015 |
TENAC SL | Administrador Unico | 27/12/2010 | 19/01/2015 |
Cardenal Cimarra Guillermo | Presidente | 17/11/2008 | 27/12/2010 |
Cardenal Cimarra Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2010 | |
Cardenal Cimarra Guillermo | Consejero | 27/12/2010 | |
Cardenal Cimarra Jaime | Secretario | 17/11/2008 | 27/12/2010 |
Cardenal Cimarra Jaime | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DTA MANTENIMIENTO FERROCARRILES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 9, S 8, H M 419084, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 9, S 8, H M 419084, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 8, S 8, H M 419084, I/A 9 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 7, S 8, H M 419084, I/A 8 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21 Y 23 DELOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 6, S 8, H M 419084, I/A 7 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 6, S 8, H M 419084, I/A 7 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 6, S 8, H M 419084, I/A 7 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 5&, EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 5, S 8, H M 419084, I/A 5 (17/11/2008)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 5, S 8, H M 419084, I/A 5 (17/11/2008)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23366 , F 5, S 8, H M 419084, I/A 6 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-172-28