DS SMITH FORESTAL SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE BURGOS A PORTUGAL Km - 96 A 98
Municipio Dueñas
Provincia Palencia
Razón Social DS SMITH FORESTAL SPAIN SL
CIF B40190688
Nombres Anteriores
- HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DS SMITH SPAIN SA
Propietario DS SMITH SPAIN SA
VINCULACIONES DE DS SMITH FORESTAL SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DS SMITH FORESTAL SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calleja Guerra Julio Jose | Apoderado Mancomunado | 18/01/2019 | 04/05/2021 |
Calleja Guerra Julio Jose | Apoderado Mancomunado | 14/05/2019 | 04/05/2021 |
Calleja Guerra Julio Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2017 | 04/05/2021 |
Calvo Olivares Esther | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2017 | 04/05/2021 |
Calvo Olivares Esther | Apoderado | 07/12/2016 | 04/05/2021 |
DS SMITH SPAIN SA | Administrador Unico | 24/11/2016 | 04/05/2021 |
DS SMITH SPAIN SA | Socio Unico | 20/06/2018 | 04/05/2021 |
Ferreira Marques Ferreira Cardoso Tiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2017 | 04/05/2021 |
Ferreira Marques Ferreira Cardoso Tiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2017 | 04/05/2021 |
Ferreira Marques Ferreira Cardoso Tiago | Apoderado Solidario | 22/03/2019 | 04/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DS SMITH FORESTAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 23 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 23 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
- DS SMITH FORESTAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 22 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 21 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 20 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 18. -Ejercicio social. 18.1 . El ejercicio social dará comienzo el 1 de mayo y finalizará el 30 de abril de cada año.18.2 Como excepción , el primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura de constitución y terminará el 31 de diciembre del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 224, S 8, H P 7648, I/A 19 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 223, S 8, H P 7648, I/A 18 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 57, S 8, H P 7648, I/A 17 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 57, S 8, H P 7648, I/A 16 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-34
Empresa: HEREDEROS DE D. TIMOTEO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 57, S 8, H P 7648, I/A 15 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-34