DRONYTHING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peñafiel, 32
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRONYTHING SL
CIF B88070669
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DRONYTHING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRONYTHING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Harishchandra Katkar Anuj | Administrador Solidario | 14/11/2018 | 17/01/2022 |
Harishchandra Katkar Anuj | Liquidador Solidario | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
John Robin | Liquidador Solidario | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
John Robin | Administrador Solidario | 14/11/2018 | 17/01/2022 |
Harishchandra Katkar Anuj | Consejero | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
Jayaram Gokul | Secretario | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
Jayaram Gokul | Consejero | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
John Robin | Consejero | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
Montes Del Pino Jorge | Presidente | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
Montes Del Pino Jorge | Consejero | 03/04/2018 | 14/11/2018 |
ACTOS BORME DE DRONYTHING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 69, S 8, H M 668162, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 69, S 8, H M 668162, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 69, S 8, H M 668162, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 69, S 8, H M 668162, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-28
- C/ PEÑAFIEL, 32, 3º ZIQUIERDA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 68, S 8, H M 668162, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 68, S 8, H M 668162, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 68, S 8, H M 668162, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 68, S 8, H M 668162, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 67, S 8, H M 668162, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Dirección:C/ GUTIERREZ SOLANA - NUMERO 1, 1º DCHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/03/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA INSPECCION DE AVIONES CON DRONES, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRABAJOS AEREOS CON DRONES, INCLUYENDO LA EXPLOTACION Y OPERACION DE DRONES PROPIOS Y AJENOS Y ENTRENADORES DE VUELO, CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS Y SERVICIOS AEREOS PROPIOS Y AJENOS, MEDIANTE DRONES. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37484 , F 67, S 8, H M 668162, I/A 1 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28