DRONING SISTEMAS AEREOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Haya, 9
Código Postal 41927
Municipio Mairena del Aljarafe
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRONING SISTEMAS AEREOS SL
CIF B23727365
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 07/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DRONING SISTEMAS AEREOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRONING SISTEMAS AEREOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Camarero Jesus | Liquidador Unico | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
Alvarez Camarero Jesus | Administrador Unico | 18/08/2014 | 25/01/2018 |
Aguilera Bermudez Antonio Marino | Administrador Unico | 03/04/2014 | 18/08/2014 |
ACTOS BORME DE DRONING SISTEMAS AEREOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
- C/ HAYA 9 Ptl.IV 6º A - C.P. 41.927 (MAIRENA DEL ALJARAFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5903 , F 153, S 8, H SE102499, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-41
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 85, S 8, H J 20466, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 85, S 8, H J 20466, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 538 , F 85, S 8, H J 20466, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-23