DRONEBOW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torquemada, 21
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRONEBOW SL
CIF B87249256
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de fotografía
Fecha de Constitución 26/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Velilla Garcia Jose Manuel
VINCULACIONES DE DRONEBOW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRONEBOW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Cornejo Alejandro | Apoderado | 27/05/2015 | 23/05/2019 |
Velilla Garcia Jose Manuel | Apoderado | 27/05/2015 | 23/05/2019 |
Velilla Garcia Jose Manuel | Liquidador | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Velilla Garcia Jose Manuel | Socio Unico | 21/12/2016 | 23/05/2019 |
Velilla Garcia Jose Manuel | Administrador Unico | 21/12/2016 | 23/05/2019 |
Blanco Cornejo Alejandro | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 21/12/2016 |
Velilla Garcia Jose Manuel | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 21/12/2016 |
Blanco Sanchez Angel Miguel | Administrador Unico | 28/04/2015 | 28/03/2016 |
ACTOS BORME DE DRONEBOW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 5, S 8, H M 601779, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 5, S 8, H M 601779, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 5, S 8, H M 601779, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 5, S 8, H M 601779, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-28
- C/ TORQUEMADA 21 - 11-3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 4, S 8, H M 601779, I/A 3 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28