DRONEAR 360 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Gortazar Juan Carlos, 24
Código Postal 48003
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRONEAR 360 SL
CIF B95910360
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DRONEAR 360 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRONEAR 360 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Celaya Lejarza Unai | Administrador Unico | 16/11/2020 | 11/04/2022 |
Celaya Lejarza Unai | Liquidador | 11/04/2022 | 11/04/2022 |
Rodriguez Bilbao Jose Antonio | Administrador Unico | 20/02/2018 | 16/11/2020 |
ACTOS BORME DE DRONEAR 360 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 19, S 8, H BI 71107, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 19, S 8, H BI 71107, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 19, S 8, H BI 71107, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 19, S 8, H BI 71107, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-48
- C/ JUAN CARLOS DE GORTAZAR 24 BAJO DC (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 18, S 8, H BI 71107, I/A 2 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 18, S 8, H BI 71107, I/A 2 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 18, S 8, H BI 71107, I/A 2 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 17, S 8, H BI 71107, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Dirección:C/ NICOLAS ALCORTA 7 11º A (BILBAO)
Comienzo de operaciones:15/02/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Trabajos con dispositivos drones, fotografia, filmaciones y levantamientos aereos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756 , F 17, S 8, H BI 71107, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48