DROGO TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martinez Villergas, 49
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DROGO TRAVEL SL
CIF B88200076
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 26/09/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
VINCULACIONES DE DROGO TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DROGO TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVA VENTURES SL | Liquidador | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 16/10/2018 | 12/03/2020 |
NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL | Socio Unico | 27/09/2018 | 12/03/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 16/10/2018 | 12/03/2020 |
Williams Gainza Francisco Javier | Administrador Unico | 27/09/2018 | 16/10/2018 |
ACTOS BORME DE DROGO TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 151, S 8, H M 679362, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 151, S 8, H M 679362, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 151, S 8, H M 679362, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 151, S 8, H M 679362, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 150, S 8, H M 679362, I/A 2 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 150, S 8, H M 679362, I/A 2 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 150, S 8, H M 679362, I/A 1 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 150, S 8, H M 679362, I/A 1 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Dirección:CALLE MARTINEZ VILLERGAS Número49 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/09/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38179 , F 150, S 8, H M 679362, I/A 1 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28