DRIVE INVESTMENTS SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social DRIVE INVESTMENTS SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DRIVE INVESTMENTS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRIVE INVESTMENTS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanas Rodriguez Carlos | Consejero | 20/08/2013 | 07/06/2023 |
Cabanas Rodriguez Carlos | Consejero | 14/09/2018 | 07/06/2023 |
Cabanas Rodriguez Carlos | Secretario | 07/06/2023 | |
CREDIT SUISSE | Entidad Depositaria | 07/06/2023 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/10/2014 | 07/06/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/08/2017 | 07/06/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/12/2020 | 07/06/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/12/2011 | 07/06/2023 |
Gil Sanz Raquel | V-SEC NO CON | 27/11/2014 | 07/06/2023 |
TALENTA GESTION SGIIC SA | Entidad Depositaria | 13/08/2021 | 07/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DRIVE INVESTMENTS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 137, S 8, H B 178310, I/A 43 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA CONTABLE (IBERCLEAR). EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN EL BME MTF EQUITY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 137, S 8, H B 178310, I/A 43 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 137, S 8, H B 178310, I/A 43 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 137, S 8, H B 178310, I/A 43 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7.- POLITICA DE INVERSIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 136, S 8, H B 178310, I/A 42 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 136, S 8, H B 178310, I/A 41 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Apoderado
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 136, S 8, H B 178310, I/A 41 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 136, S 8, H B 178310, I/A 40 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13.- REGIMEN SOBRE CONVOCATORIA,CONSTITUCION,ASISTENCIA,REPRESENTACION Y CELEBRACION DE LA JUNTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 135, S 8, H B 178310, I/A 39 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 135, S 8, H B 178310, I/A 38 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08