DRINK BRAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Casalduch, 35
Código Postal 12005
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRINK BRAND SL
CIF B01760917
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/07/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DRINK BRAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRINK BRAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bentaous Elyacine | Administrador Solidario | 10/12/2021 | 04/04/2023 |
Krache Sofiane | Apoderado | 14/09/2020 | 04/04/2023 |
Krache Sofiane | Administrador Solidario | 10/12/2021 | 04/04/2023 |
Krache Sofiane | Liquidador | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Mohamed Taouint | Administrador Solidario | 10/12/2021 | 04/04/2023 |
Bentaous Elyacine | Administrador Unico | 03/08/2020 | 10/12/2021 |
ACTOS BORME DE DRINK BRAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 5 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 5 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 5 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 5 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-12
- AVDA CASALDUCH 35 ENTRLO.1 - DESPACHO 2 (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales por cambio de domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819, L 1379, F 40, S 8, H CS 43233, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-12