DRIM PAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sardenya, 219
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRIM PAY SL
CIF B66468612
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DRIM PAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRIM PAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sergei Redkov | Administrador Unico | 14/12/2018 | 02/03/2021 |
Sergei Redkov | Liquidador | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
Konstantin Toporkov | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 14/12/2018 |
Sergei Redkov | Administrador Solidario | 12/02/2015 | 14/12/2018 |
ACTOS BORME DE DRIM PAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 60, S 8, H B 463110, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 60, S 8, H B 463110, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 60, S 8, H B 463110, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 60, S 8, H B 463110, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 60, S 8, H B 463110, I/A 2 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON SERGEI REDKOV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 59, S 8, H B 463110, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 59, S 8, H B 463110, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Dirección:CL SARDENYA 219, LOCAL (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44673 , F 59, S 8, H B 463110, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08