DRIE MOLLEN HOLDING ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social DRIE MOLLEN HOLDING ESPAÑA SL
CIF B26342014
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Flores Arnaiz Jesus Guillermo
Propietario UCC COFFEE SPAIN SL
VINCULACIONES DE DRIE MOLLEN HOLDING ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRIE MOLLEN HOLDING ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Presidente | 31/05/2012 | 23/10/2013 |
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Consejero | 31/05/2012 | 23/10/2013 |
Flores Arnaiz Jesus Guillermo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2011 | 23/10/2013 |
Hadorn Samuel | Secretario | 31/05/2012 | 23/10/2013 |
Hadorn Samuel | Consejero | 31/05/2012 | 23/10/2013 |
Hadorn Samuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2011 | 23/10/2013 |
Ocon Berango Rafael | Consejero | 31/05/2012 | 23/10/2013 |
Ocon Berango Rafael | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 23/10/2013 |
UCC COFFEE SPAIN SL | Socio Unico | 05/05/2010 | 23/10/2013 |
Harkjaer Per | Administrador Solidario | 05/12/2009 | 31/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DRIE MOLLEN HOLDING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 211, S 8, H LO 8332, I/A 16 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 211, S 8, H LO 8332, I/A 16 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 211, S 8, H LO 8332, I/A 15 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 211, S 8, H LO 8332, I/A 15 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 211, S 8, H LO 8332, I/A 15 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-26
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 210, S 8, H LO 8332, I/A 14 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 210, S 8, H LO 8332, I/A 13 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 210, S 8, H LO 8332, I/A 13 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 209, S 8, H LO 8332, I/A 12 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 209, S 8, H LO 8332, I/A 12 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-26