DREAMS REALTY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doce de Octubre, 26
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DREAMS REALTY SL
CIF B87087987
Capital Social 3080.0 Euros
Fecha de Constitución 03/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carrasco Manzanares Tomas Eugenio
VINCULACIONES DE DREAMS REALTY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DREAMS REALTY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Manzanares Tomas Eugenio | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Carrasco Manzanares Tomas Eugenio | Socio Unico | 11/05/2015 | 19/08/2022 |
Carrasco Manzanares Tomas Eugenio | Administrador Unico | 11/05/2015 | 19/08/2022 |
Carrasco Manzanares Tomas Eugenio | Administrador Solidario | 06/04/2015 | 11/05/2015 |
Hernandez Del Olmo Carlos | Administrador Solidario | 06/04/2015 | 11/05/2015 |
Carrasco Manzanares Tomas Eugenio | Administrador Unico | 17/10/2014 | 06/04/2015 |
ACTOS BORME DE DREAMS REALTY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 5 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
- C/ DOCE DE OCTUBRE 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 4 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 148, S 8, H M 589292, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32738 , F 147, S 8, H M 589292, I/A 2 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28