DRAGON AIRBORNE POWER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pintor Felo Monzon, 38
Código Postal 35019
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRAGON AIRBORNE POWER SL
CIF B76113521
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DRAGON AIRBORNE POWER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRAGON AIRBORNE POWER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Cardenes Ricardo | Apoderado | 04/06/2014 | 12/03/2019 |
Perez Sanchez Jorge Manuel | Liquidador | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
Perez Sanchez Jorge Manuel | Administrador Unico | 31/01/2012 | 12/03/2019 |
ACTOS BORME DE DRAGON AIRBORNE POWER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 104, S 8, H GC 45303, I/A 4 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 104, S 8, H GC 45303, I/A 4 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 104, S 8, H GC 45303, I/A 4 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 104, S 8, H GC 45303, I/A 4 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-35
- AVDA PINTOR FELO MONZON 38 Ptl.1º 5ºB (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 102, S 8, H GC 45303, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 102, S 8, H GC 45303, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 103, S 8, H GC 45303, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 99, S 8, H GC 45303, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-35
Dirección:AVDA JUAN CARLOS I 18 2º D (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:29/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de estudios, proyectos y demás actividades relacionadas conla investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el ámbito tecnológico de las energías renovables en general, y de la energía eólica de gran altura en particular. El diseño, fabricación, total o parcial..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 99, S 8, H GC 45303, I/A 1 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-35