DRACAENA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ave Maria, 15
Código Postal 24402
Municipio Ponferrada
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social DRACAENA INVERSIONES SL
CIF B24623100
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DRACAENA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRACAENA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Fernandez Ignacio | Liquidador | 27/11/2020 | 27/11/2020 |
Lopez Fernandez Ignacio | Administrador Unico | 20/06/2014 | 27/11/2020 |
Perez Rodriguez Julio | Administrador Mancomunado | 22/12/2011 | 20/06/2014 |
VEINTICUATRO CUATROCIENTOS SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2011 | 20/06/2014 |
ACTOS BORME DE DRACAENA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 215, S 8, H LE 21297, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-24
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 214, S 8, H LE 21297, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-24
Dirección:C/ AVE MARIA 15 (PONFERRADA)
Comienzo de operaciones:25/03/11
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:Explotación de todo tipo de actividades y/o establecimientos relacionados con el sector de la hostelería o restauración. Explotación de todo tipo de establecimientos de ocio, diversión, aventura y animación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 214, S 8, H LE 21297, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-24