DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 28
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SL
Capital Social 384888.1 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Nombres Anteriores
- DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SLP
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HEALTH DIAGNOSTIC SL
Propietario IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
VINCULACIONES DE DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciria Suarez Hector | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
De La Osa Carretero Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
Delpon Ormaechea Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
Fernandez-valmayor Ruiz De Alegria Adolfo | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
Garcia Benito Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
Gonzalez Acebes Juan Carlos | REPR.143 RRM | 24/12/2019 | 11/02/2022 |
Gonzalez Acebes Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
HEALTH DIAGNOSTIC SL | Administrador Unico | 19/07/2019 | 11/02/2022 |
Hernandez Merino Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2021 | 11/02/2022 |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Socio Unico | 25/06/2021 | 11/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DR J UTSET DIAGNOSTIC PER L'IMATGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41760 , F 134, S 8, H M 739697, I/A 4 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41760 , F 134, S 8, H M 739697, I/A 4 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41760 , F 134, S 8, H M 739697, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
- C/ ZURBARAN 28 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41760 , F 134, S 8, H M 739697, I/A 2 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41934 , F 46, S 8, H B 181564, I/A 15 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
- Sociedades absorbidas: DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DIGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 153, S 8, H B 181564, I/A 14 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 10/12/2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 153, S 8, H B 181564, I/A 14 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 153, S 8, H B 181564, I/A 13 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41846 , F 153, S 8, H B 181564, I/A 13 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ciria Suarez Hector
- De La Osa Carretero Luis
- Delpon Ormaechea Ignacio
- Fernandez-valmayor Ruiz De Alegria Adolfo
- Garcia Benito Cristina
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Kocina Mallo Oscar
- Lopez De La Osa Isamel
- Mascaro Servera Miguel
- Moral Iglesias Leticia
- Ortega Casado Eduardo
- Ortiz Criado Miriam
- Plazas Moreno Carolina
- Rico Perez Pedro Candido
- Rovira Cañellas Mariana
- Salgado Herrera Jose
- Soriano Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41107 , F 205, S 8, H B 181564, I/A 12 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08