DOYCO INGENIERIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social DOYCO INGENIERIA SA
CIF A78441656
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DOYCO INGENIERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOYCO INGENIERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cambronero Duran Maria Del Carmen | Secretario | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
Cambronero Duran Maria Del Carmen | Consejero | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
Comenge Minguez Jose Luis | Presidente | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
Comenge Minguez Jose Luis | Consejero Delegado | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
Comenge Minguez Jose Luis | Consejero | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
Comenge Minguez Jose Luis | Liquidador | 23/10/2020 | 23/10/2020 |
Prada Minguez Jose Luis | Consejero | 25/09/2013 | 23/10/2020 |
ACTOS BORME DE DOYCO INGENIERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 112, S 8, H M 46686, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 112, S 8, H M 46686, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 112, S 8, H M 46686, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 112, S 8, H M 46686, I/A 14 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
- Desembolsado: 44.625,15 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 112, S 8, H M 46686, I/A 13 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 111, S 8, H M 46686, I/A 12 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REFERENTE A LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 111, S 8, H M 46686, I/A 11 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 110, S 8, H M 46686, I/A 10 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-136-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-28