DOXSER SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 1
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOXSER SISTEMAS SL
CIF B63919443
Capital Social 31321.8 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/07/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOXSER SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOXSER SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVECON LAW & ECONOMICS SLP | Administrador Concursal | 05/03/2021 | 02/02/2024 |
Bereciartu Montesinos Ander | REP.ADM.CONC | 05/03/2021 | 02/02/2024 |
Lisbona Escalante Pedro Santiago | Apoderado Solidario | 15/05/2015 | 02/02/2024 |
Lisbona Escalante Pedro Santiago | Administrador Unico | 28/10/2019 | 09/11/2021 |
Grau Soldevila Josep | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 28/10/2019 |
Lisbona Escalante Pedro Santiago | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 28/10/2019 |
Grau Soldevila Josep | Administrador Unico | 14/12/2010 | 19/11/2015 |
ACTOS BORME DE DOXSER SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 208, S 8, H B 313777, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 210/2020, AUTO FIRME DE FECHA 24/10/2023 RECTIFICADO POR AUTO FIRME DE FECHA 08/01/2024, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 208, S 8, H B 313777, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 208, S 8, H B 313777, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 44, S 8, H B 313777, I/A 12 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 210/2020, AUTO FIRME DE FECHA 11/02/2021, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 07/10/2021, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 44, S 8, H B 313777, I/A 12 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 44, S 8, H B 313777, I/A 12 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 210/2020, AUTO FIRME DE FECHA 19/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 43, S 8, H B 313777, I/A 11 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 43, S 8, H B 313777, I/A 11 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 43, S 8, H B 313777, I/A 10 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 43, S 8, H B 313777, I/A 10 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08