DOUCHE SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Ajuntament, 27
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social DOUCHE SIGLO XXI SL
CIF B98712433
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 17/02/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA
VINCULACIONES DE DOUCHE SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOUCHE SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA | Liquidador Unico | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA | Socio Unico | 27/02/2015 | 25/10/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA | Administrador Unico | 27/02/2015 | 25/10/2018 |
ACTOS BORME DE DOUCHE SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 3 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 3 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 3 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 3 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 3 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
- PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 27 6& (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 94, S 8, H V 163914, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-46
- DESIGNACION PERSONA FISICA REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR UNICO: PABLO SERRATOSA LUJAN. DNI 22648681Y DISPENSA AL ADMINISTRADOR UNICO: "GRUPO EMPRESARIAL ZRISER SA". SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA PROHIBICION DE COMPETENCIA CONFORME AL 230.3 LSC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 93, S 8, H V 163914, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 93, S 8, H V 163914, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 93, S 8, H V 163914, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46
Dirección:C/ CORREOS 1 3 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:17/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia de las siguientes actividades: a) La adquisición y venta de títulos valores de renta fija y/o variable de cualquier clase, estén o no aceptados a cotización en las Bolsas de Comercio oficialmente autorizadas, así como la adquisición y ven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9922, L 7204, F 93, S 8, H V 163914, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-46