DORN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Vila, 22
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DORN SL
CIF B62371489
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DORN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DORN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Birgit Knuth | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 21/05/2014 |
Knuth Schaefer Juan Joaquin | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 21/05/2014 |
Sanchiz Tort Josep | Apoderado | 14/04/2010 | 21/05/2014 |
ACTOS BORME DE DORN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 37, S 8, H B 223434, I/A 15 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
- CL PAU VILA Num.22 P.2 PTA.7 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 36, S 8, H B 223434, I/A 14 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 36, S 8, H B 223434, I/A 14 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 36, S 8, H B 223434, I/A 14 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 35, S 8, H B 223434, I/A 13 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08