DORMITY BRAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 10
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social DORMITY BRAND SL
CIF B95811378
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SUEÑOS LOGISTICA SL
Propietario DORMITY HOLDING SL
VINCULACIONES DE DORMITY BRAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DORMITY BRAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DORMITY HOLDING SL | Socio Unico | 24/01/2017 | 02/03/2017 |
Ribas Gallardo Olga | Apoderado | 20/01/2016 | 02/03/2017 |
SUEÑOS LOGISTICA SL | Administrador Unico | 20/07/2015 | 02/03/2017 |
ACTOS BORME DE DORMITY BRAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 69, S 8, H BI 66564, I/A 4 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 69, S 8, H BI 66564, I/A 4 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 69, S 8, H BI 66564, I/A 3 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 68, S 8, H BI 66564, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 67, S 8, H BI 66564, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-48
Dirección:ALAM URQUIJO 10 (BILBAO)
Comienzo de operaciones:23/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la comercialización y distribución de sistemas de descanso y todos sus complementos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 67, S 8, H BI 66564, I/A 1 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-48