DORINETXE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aduana, 15
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DORINETXE SL
CIF B75040295
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 09/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ascorbebeita Calvo Iker
VINCULACIONES DE DORINETXE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DORINETXE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ascorbebeita Calvo Iker | Administrador Unico | 07/10/2013 | 13/07/2015 |
Ascorbebeita Calvo Iker | Socio Unico | 07/10/2013 | 13/07/2015 |
Ascorbebeitia Calvo Iker | Liquidador | 13/07/2015 | 13/07/2015 |
Ascorbebeitia Calvo Iker | Administrador Unico | 13/07/2015 | |
Ascorbebeitia Garaigordobil Teodoro | Socio Unico | 24/02/2011 | 07/10/2013 |
Ascorbebeitia Garaigordobil Teodoro | Administrador Unico | 24/02/2011 | 07/10/2013 |
ACTOS BORME DE DORINETXE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 3 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 45, S 8, H SS 33305, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 43, S 8, H SS 33305, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 43, S 8, H SS 33305, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-20
Dirección:C/ ADUANA Nº15, 4ºDCHA. (IRUN)
Comienzo de operaciones:09/02/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Dirección, obras, reformas, ingeniería y todo lo relacionado con la construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 43, S 8, H SS 33305, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-20