DORICA DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel Ganivet, 6
Código Postal 18009
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social DORICA DE INVERSIONES SL
CIF B83836395
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DORICA DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DORICA DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Rueda Ramon | Liquidador | 29/06/2023 | 29/06/2023 |
Jimenez Salinas Maximiano Jose | Administrador Unico | 23/01/2015 | 29/06/2023 |
Jimenez Salinas Maximiano Jose | Apoderado | 17/04/2013 | 29/06/2023 |
Maximiano Jose Jimenez Salinas | Administrador Unico | 29/06/2023 | |
Hernandez Vozmediano Manuel | Apoderado | 03/05/2013 | 23/01/2015 |
Schneider Heribert | Administrador Unico | 04/10/2011 | 23/01/2015 |
Hernandez Vozmediano Manuel | Apoderado | 23/01/2013 | |
Sotelo Blasberg Maria De Las Nieves | Administrador Unico | 04/10/2011 |
ACTOS BORME DE DORICA DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 9 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 8 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 7 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 122, S 8, H GR 32967, I/A 7 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 121, S 8, H GR 32967, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 121, S 8, H GR 32967, I/A 5 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1274 , F 121, S 8, H GR 32967, I/A 4 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-18