DORAYAKI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fontan, 3
Código Postal 15004
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social DORAYAKI SL
CIF B70369715
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
Fecha de Constitución 17/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DORAYAKI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DORAYAKI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAB AUDIT MANCHA SLP | Auditor | 13/04/2015 | 12/05/2021 |
Alfeiran Espinosa Antonio | Administrador Unico | 24/04/2013 | 12/05/2021 |
Alfeiran Espinosa Antonio | Liquidador | 12/05/2021 | 12/05/2021 |
AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA | Auditor | 29/12/2017 | 12/05/2021 |
AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA | Auditor | 18/04/2016 | 12/05/2021 |
ACTOS BORME DE DORAYAKI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 6 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 5 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 4 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 42, S 8, H C 49962, I/A 2 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 40, S 8, H C 49962, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-15
Dirección:C/ FONTAN 3 3 B (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:17/04/13
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación, comercialización y venta de toda clase de productos de confitería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 40, S 8, H C 49962, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-15