DOPERSHIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Careaga Placido, 2
Código Postal 48014
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social DOPERSHIP SL
CIF B95687653
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 22/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOPERSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOPERSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Martinez Monica | Apoderado | 28/05/2012 | 10/11/2020 |
Perez Martinez Monica | Administrador Unico | 20/11/2012 | 10/11/2020 |
Perez Martinez Monica | Liquidador | 10/11/2020 | 10/11/2020 |
Martinez Armendariz Maria Pilar | Administrador Unico | 28/05/2012 | 20/11/2012 |
ACTOS BORME DE DOPERSHIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 3 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 156, S 8, H BI 60411, I/A 2 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 154, S 8, H BI 60411, I/A 1 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-48
Dirección:PLAZA PLACIDO CAREAGA Nº 2- 10º - DCHA. (BILBAO)
Comienzo de operaciones:22/05/12
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Intermediación en fletamentos marítimos, en compra venta de buques y de pescado.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 154, S 8, H BI 60411, I/A 1 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-48