DOOSAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Mancha, 3
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Razón Social DOOSAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT ESPAÑA SL
CIF B64572506
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 22/05/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOOSAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOOSAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bacon Andrew | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Campos Risco Carlos | Liquidador | 06/05/2013 | 06/05/2013 |
Campos Risco Carlos | Administrador Unico | 14/04/2011 | 06/05/2013 |
Fernandez Diaz Susana Maria | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Hiney Karen | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Johnson Neara | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Lynch Keith | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Wills Patrick | Apoderado Solidario | 27/11/2009 | 06/05/2013 |
Ahn Jong Seon | Administrador Unico | 25/03/2009 | 14/04/2011 |
Cho Bong-ho | Administrador Unico | 25/03/2009 |
ACTOS BORME DE DOOSAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 7 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 7 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 7 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 7 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 6 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 118, S 8, H M 458915, I/A 6 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-123-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25472 , F 117, S 8, H M 458915, I/A 5 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28