DOÑA JOSEFA RESTAURANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO DE REJENJO 7 - PARROQUIA DE PETELOS
Municipio Mos
Provincia Pontevedra
Razón Social DOÑA JOSEFA RESTAURANTE SL
CIF B27738897
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOÑA JOSEFA RESTAURANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOÑA JOSEFA RESTAURANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Senlle Maria Del Carmen | Liquidador | 21/12/2017 | 21/12/2017 |
Mendez Senlle Maria Del Carmen | Administrador Unico | 13/04/2010 | 21/12/2017 |
Mendez Senlle Marta | Apoderado Solidario | 13/04/2010 | 21/12/2017 |
ACTOS BORME DE DOÑA JOSEFA RESTAURANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 97, S 8, H PO 49413, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 97, S 8, H PO 49413, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 97, S 8, H PO 49413, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 97, S 8, H PO 49413, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 96, S 8, H PO 49413, I/A 2 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 95, S 8, H PO 49413, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-36
Dirección:BARRIO DE REJENJO 7 - PARROQUIA DE PETELOS (MOS)
Comienzo de operaciones:24/02/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de restauración y hostelería y los servicios deformación de profesionales en el ámbito de la restauración y la hostelería, compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, concretándose el objeto social en la intermediación o coordinación en la realización de tales presta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3621, L 3621, F 95, S 8, H PO 49413, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-36