DON'T WORRY CONSULTING XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valdemarin, 99
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DON'T WORRY CONSULTING XXI SL
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DON'T WORRY CONSULTING XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DON'T WORRY CONSULTING XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lezcano Garcia Javier | Administrador Mancomunado | 24/05/2012 | 29/03/2021 |
Lezcano Garcia Javier | Liquidador | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Lopez Antepara Pedro Maria | Administrador Mancomunado | 24/05/2012 | 29/03/2021 |
Lopez Antepara Pedro Maria | Liquidador | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Lezcano Garcia Javier | Administrador Unico | 21/02/2012 | 24/05/2012 |
Rubio Casas Silvia | Administrador Unico | 22/07/2010 | 21/02/2012 |
ACTOS BORME DE DON'T WORRY CONSULTING XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 22, S 8, H M 504105, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28