DON PLANET MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis I, 54
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DON PLANET MADRID SL
CIF B87635637
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 02/09/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
VINCULACIONES DE DON PLANET MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DON PLANET MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimeno Carlos | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
Martinez Fernandez Veronica | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL | Socio Unico | 16/08/2017 | 02/01/2024 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Unico | 06/10/2021 | 02/01/2024 |
Ruiz Garcia Carlos Hugo | Apoderado Solidario | 28/04/2022 | 02/01/2024 |
Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 06/10/2021 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 06/10/2021 |
Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael | Administrador Unico | 16/08/2017 | 06/06/2018 |
Diez Herrera Jorge | Socio Unico | 04/10/2016 | 16/08/2017 |
Diez Herrera Jorge | Administrador Unico | 04/10/2016 | 16/08/2017 |
ACTOS BORME DE DON PLANET MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 56, S 8, H M 632181, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 56, S 8, H M 632181, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 56, S 8, H M 632181, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 56, S 8, H M 632181, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- C/ LUIS I 54 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 4 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
- C/ MIGUEL ANGEL 21 - 6ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35153 , F 53, S 8, H M 632181, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28