DOMTORRES ASESORES Y CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Arces, 6
Código Postal 47003
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOMTORRES ASESORES Y CONSULTORES SL
CIF B47802103
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/12/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DOMTORRES ASESORES Y CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOMTORRES ASESORES Y CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Perez David Alfonso | Administrador Solidario | 05/10/2021 | 28/02/2023 |
Vicente Calvo Susana | Administrador Solidario | 05/10/2021 | 28/02/2023 |
Dominguez Rivero Juan Guillermo | Administrador Unico | 27/12/2019 | 05/10/2021 |
ACTOS BORME DE DOMTORRES ASESORES Y CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 4 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 3 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-47
- Otras modificaciones estatutarias: 7. 7.- Transmisión de Participaciones sociales: Hasta la inscripción de la Sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social, en el Registro Mercantil, no podrán transmitirse las participaciones sociales. A) Voluntarias por actos intervivos.- 1.- Será libre la transmisión voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 104, S 8, H VA 31197, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 101, S 8, H VA 31197, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-47
Dirección:PLAZA DE LOS ARCES 6 1º (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:26/12/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a).- La prestación de servicios financieros y contables a todas clase de personas físicas o jurídicas en relación del ejercicio de cualquier actividad empresarial o profesional; contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, auditoría, materia fiscal, económica y financiera de dichas empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 101, S 8, H VA 31197, I/A 1 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-47