DOMOTICA I SEGURETAT 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cristofor Colom, 30
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOMOTICA I SEGURETAT 2012 SL
CIF B65920563
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 30/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOMOTICA I SEGURETAT 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOMOTICA I SEGURETAT 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rovira Torras Ernest | Liquidador | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
Rovira Torras Ernest | Administrador Unico | 06/02/2020 | 09/04/2024 |
Rovira Torras Ernest | Administrador Solidario | 27/12/2012 | 06/02/2020 |
Rovira Torras Jordi | Administrador Solidario | 27/12/2012 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE DOMOTICA I SEGURETAT 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 184, S 8, H B 431363, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 184, S 8, H B 431363, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 184, S 8, H B 431363, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
- CL CRISTOFOR COLOM NUM.30 LOCAL 1 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 183, S 8, H B 431363, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: ASSERTIS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 183, S 8, H B 431363, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 183, S 8, H B 431363, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 183, S 8, H B 431363, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 182, S 8, H B 431363, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Dirección:AV LLUIS COMPANYS 48, PLAZA UNIO, PLANTA LC PTA.C2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:30/11/12
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:LA INSTALACION,IMPORTACION,Y EXPORTACION,VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR, ALQUILER,ASESORAMIENTO,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE APARATOS,EQUIPOS,PRODUCTOS,DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 182, S 8, H B 431363, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08