DOMINUM LLOGUERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DE LINGEN S/N - POLIGONO INDUSTRIAL LA MARET
Código Postal 17190
Municipio Salt
Provincia Girona
Razón Social DOMINUM LLOGUERS SL
CIF B55177984
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario BLUESHIP LLOGUERS SA
VINCULACIONES DE DOMINUM LLOGUERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOMINUM LLOGUERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUESHIP LLOGUERS SA | Socio Unico | 20/08/2013 | 27/12/2019 |
Fernando Martin Lopez | Administrador Unico | 20/08/2013 | 27/12/2019 |
Fernando Martin Lopez | Liquidador | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
ACTOS BORME DE DOMINUM LLOGUERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 69, S 8, H GI 55124, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 69, S 8, H GI 55124, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 69, S 8, H GI 55124, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 69, S 8, H GI 55124, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 69, S 8, H GI 55124, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 67, S 8, H GI 55124, I/A 1 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 67, S 8, H GI 55124, I/A 1 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-17
Dirección:C/ DE LINGEN S/N - POLIGONO INDUSTRIAL LA MARET (SALT)
Comienzo de operaciones:30/07/13
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:El arrendamiento (excepto el financiero), explotación y gestión de inmuebles, rústicos y urbanos. La administración y prestación de servicios relacionados con la gestión inmobiliaria. La participación en empresas de serviciosindustriales, comerciales y financieras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 67, S 8, H GI 55124, I/A 1 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-17