DOMINIO INDUSTRIAL SIGLO XXII SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azucena, 3
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOMINIO INDUSTRIAL SIGLO XXII SL
CIF B87452413
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Aguilera Sanchez Carlos Javier
VINCULACIONES DE DOMINIO INDUSTRIAL SIGLO XXII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOMINIO INDUSTRIAL SIGLO XXII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Sanchez Carlos Javier | Socio Unico | 10/02/2016 | 22/07/2020 |
Sanchez Cubells Luz | Administrador Unico | 20/01/2019 | 22/07/2020 |
Sanchez Cubells Luz | Liquidador | 22/07/2020 | 22/07/2020 |
Aguilera Sanchez Carlos Javier | Administrador Unico | 10/02/2016 | 20/01/2019 |
ACTOS BORME DE DOMINIO INDUSTRIAL SIGLO XXII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 2 (20/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 47, S 8, H M 618559, I/A 2 (20/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 46, S 8, H M 618559, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 46, S 8, H M 618559, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Dirección:C/ AZUCENA 3 - PORTAL 2, ATICO D (VILLAVICIOSA DE ODON)
Comienzo de operaciones:19/01/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICOS Y SUS PERIFERICOS Y DE TELEFONIA Y SUS ACCESORIOS. SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICOS Y DE TELEFONIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 46, S 8, H M 618559, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28