DOMINIA GESTION EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mar Cantabrico, 7
Código Postal 46185
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOMINIA GESTION EMPRESARIAL SL
CIF B98341035
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 24/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOMINIA GESTION EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOMINIA GESTION EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domenech Martinez Jose Fermin | Administrador Unico | 10/05/2011 | 09/11/2021 |
Domenech Martinez Jose Fermin | Liquidador Unico | 09/11/2021 | 09/11/2021 |
Ramos Pardo Maria Del Carmen | Apoderado | 09/06/2011 | 09/11/2021 |
ACTOS BORME DE DOMINIA GESTION EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 98, S 8, H V 143437, I/A 2 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 96, S 8, H V 143437, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-46
Dirección:C/ MAR CANTABRICO 7 (POBLA DE VALLBONA (LA))
Comienzo de operaciones:24/03/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto: La gestión económica, financiera, administrativa, contable y fiscal a todo tipo de entidades con o sin ánimo de lucro,ya sean Sociedades Limitadas, Uniones Temporales de Empresas, Cooperativas, Comunidades de propietarios, Fundaciones, Asociaciones, y la prestación de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9317, L 6599, F 96, S 8, H V 143437, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-46