DOLOMITA INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOLOMITA INVESTIGACIONES AIE
CIF V02928836
Capital Social 635541.33 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario ABAC THERAPEUTICS SLU
VINCULACIONES DE DOLOMITA INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOLOMITA INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAC THERAPEUTICS SLU | Socio Unico | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 19/01/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 19/01/2023 |
Parra Farre Joan | Administrador Unico | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
Parra Farre Joan | Liquidador | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
ACTOS BORME DE DOLOMITA INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 215, S 8, H TF 65459, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 215, S 8, H TF 65459, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 215, S 8, H TF 65459, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 215, S 8, H TF 65459, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 215, S 8, H TF 65459, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Capital Anterior: | 273.721,28 | Euros |
Aumento de capital: | 361.820,05 | Euros |
Capital Actual: | 635.541,33 | Euros |
Porcentaje: | 132,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 214, S 8, H TF 65459, I/A 6 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 214, S 8, H TF 65459, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 214, S 8, H TF 65459, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 214, S 8, H TF 65459, I/A 5 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 273.621,28 | Euros |
Capital Actual: | 273.721,28 | Euros |
Porcentaje: | 273.621,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 213, S 8, H TF 65459, I/A 3 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-38