DOFORNO & GONZALEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Dos Maios, 6
Código Postal 32103
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social DOFORNO & GONZALEZ SL
CIF B32292872
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Doforno Montes Antonio
VINCULACIONES DE DOFORNO & GONZALEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOFORNO & GONZALEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Doforno Montes Antonio | Liquidador | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
Doforno Montes Antonio | Socio Unico | 22/10/2012 | 31/12/2013 |
Doforno Montes Antonio | Administrador Unico | 22/10/2012 | 31/12/2013 |
Doforno Montes Antonio | Administrador Solidario | 22/10/2012 | |
Gonzalez Corral Maria Jose | Administrador Solidario | 22/10/2012 |
ACTOS BORME DE DOFORNO & GONZALEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-16-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-16-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-16-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-16-32
- C/ RUA MAIOS 6 - POLIGONO INDUSTRIAL "EL 21" (OURENSE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 117, S 8, H OR 8132, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-32