DOE BLOK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ramon y Cajal, 2
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOE BLOK SL
CIF B93657104
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/12/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blokker Erwin Thomas
VINCULACIONES DE DOE BLOK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOE BLOK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blokker Erwin Thomas | Socio Unico | 19/12/2018 | 10/01/2024 |
Blokker Erwin Thomas | Administrador Unico | 03/02/2020 | 10/01/2024 |
Blokker Erwin Thomas | Socio único | 10/01/2024 | |
De Teresa Herrera Eduardo | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
Blokker Erwin Thomas | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 03/02/2020 |
De Teresa Herrera Eduardo | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 03/02/2020 |
ACTOS BORME DE DOE BLOK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-29
- AVDA RAMON Y CAJAL 2 3º H (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 192, S 8, H MA148325, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 191, S 8, H MA148325, I/A 1 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792, L 4699, F 191, S 8, H MA148325, I/A 1 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-29