DOCULTURA RECURSOS PARA LA GESTION CULTURAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 87
Código Postal 33201
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOCULTURA RECURSOS PARA LA GESTION CULTURAL SL
CIF B33970401
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DOCULTURA RECURSOS PARA LA GESTION CULTURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCULTURA RECURSOS PARA LA GESTION CULTURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Garcia Monica | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 30/05/2014 |
Martinez Fernandez Lara Maria | Liquidador | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
Martinez Fernandez Lara Maria | Administrador Solidario | 08/07/2009 | 30/05/2014 |
ACTOS BORME DE DOCULTURA RECURSOS PARA LA GESTION CULTURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-33
- C/ SAN BERNARDO,87,6º A (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 2 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 96, S 8, H AS 40047, I/A 2 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 95, S 8, H AS 40047, I/A 1 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-33
Dirección:AVDA DE LA ARGENTINA NUMERO 132 (GIJON)
Comienzo de operaciones:17/06/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION DE UN NEGOCIO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, CONSULTORIA, GESTION Y FORMACION EN MATERIA CULTURAL, RECURSOS HUMANOS, SELECCION DE PERSONAL, ORGANIZATIVA, JURIDICA Y ECONOMICA A EMPRESAS, PROFESIONALES, ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y PARTICULARES, Y LA REALIZACION DE PROY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3803 , F 95, S 8, H AS 40047, I/A 1 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-33