DOCTIMIZA WEB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Lacy, 42
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOCTIMIZA WEB SL
CIF B87424156
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 13/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DOCTIMIZA WEB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCTIMIZA WEB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Vico Fernando Marcos | Liquidador Solidario | 25/04/2022 | 25/04/2022 |
Rodriguez Vico Fernando Marcos | Administrador Solidario | 02/08/2017 | 25/04/2022 |
Velasco Camara Miguel Angel | Liquidador Solidario | 25/04/2022 | 25/04/2022 |
Velasco Camara Miguel Angel | Administrador Solidario | 02/08/2017 | 25/04/2022 |
Rodriguez Vico Fernando Marcos | Administrador Unico | 01/12/2015 | 02/08/2017 |
ACTOS BORME DE DOCTIMIZA WEB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 113, S 8, H M 613505, I/A 4 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 113, S 8, H M 613505, I/A 4 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 113, S 8, H M 613505, I/A 4 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 113, S 8, H M 613505, I/A 4 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 18º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 112, S 8, H M 613505, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 112, S 8, H M 613505, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 112, S 8, H M 613505, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 112, S 8, H M 613505, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 112, S 8, H M 613505, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34103 , F 110, S 8, H M 613505, I/A 1 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28