DOCS & FILES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Terraple, 30
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOCS & FILES SL
CIF B65840183
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Actividades archivos
Fecha de Constitución 12/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DOCS & FILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCS & FILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vicente De Diego Nuria | Liquidador | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
Vicente De Diego Nuria | Administrador Unico | 25/04/2013 | 06/11/2019 |
De Diego Remacha Nuria | Apoderado | 06/05/2013 | 28/11/2013 |
Camins Nerin Monica | Administrador Unico | 27/07/2012 | 25/04/2013 |
ACTOS BORME DE DOCS & FILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 10, S 8, H B 423819, I/A 6 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 10, S 8, H B 423819, I/A 6 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 10, S 8, H B 423819, I/A 6 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-08
- PS DEL TERRAPLE,30-32 P.3 PTA.2 (MOLINS DE REI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 10, S 8, H B 423819, I/A 5 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 10, S 8, H B 423819, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 9, S 8, H B 423819, I/A 3 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-08
- CL BRUCH Num.27 P.BJ PTA.1 (MOLINS DE REI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 8, S 8, H B 423819, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 8, S 8, H B 423819, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 8, S 8, H B 423819, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43301 , F 8, S 8, H B 423819, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08