DOCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 92
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DOCE SA
CIF A28349454
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Lopez Nicolas Garcia Jose Antonio
VINCULACIONES DE DOCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alguero Azqueta Maria Iciar | Consejero | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Fernandez Jose Ignacio | Secretario | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Fernandez Jose Ignacio | Consejero Delegado | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Fernandez Jose Ignacio | Consejero | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Garcia Jose Antonio | Presidente | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Garcia Jose Antonio | Consejero | 21/03/2011 | 01/10/2020 |
Lopez Nicolas Garcia Jose Antonio | Apoderado | 03/06/2019 |
ACTOS BORME DE DOCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 16 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOCE SA
Nif:A28349454
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:24/07/2020
Número Procedimiento Concursal:621/2020
Datos Registrales:
Tomo:
423
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-8178
Inscripción:
16
Fecha Inscripción01/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 16 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOCE SA
Nif:A28349454
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Parte Dispositiva:
DECLARAR la CONCLUSION del concurso Doce, S.A
Fecha de Resolución:24/07/2020
Número Procedimiento Concursal:621/2020
Datos Registrales:
Tomo:
423
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-8178
Inscripción:
16
Fecha Inscripción01/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 16 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOCE SA
Nif:A28349454
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:24/07/2020
Número Procedimiento Concursal:621/2020
Datos Registrales:
Tomo:
423
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-8178
Inscripción:
16
Fecha Inscripción01/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 16 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DOCE SA
Nif:A28349454
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Parte Dispositiva:
DECLARAR en CONCURSO que tiene carácter voluntario al deudor Doce, S.A y DECLARAR la CONCLUSION del concurso Doce, S.A, sin que proceda nombramiento de Administración concursal, ni apertura de las secciones concursales, ni llamamiento de acreedores, y ACORDAR la extinción de la personalidad j
Fecha de Resolución:24/07/2020
Número Procedimiento Concursal:621/2020
Datos Registrales:
Tomo:
423
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-8178
Inscripción:
16
Fecha Inscripción01/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 16 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 15 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 219, S 8, H M 8178, I/A 14 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 218, S 8, H M 8178, I/A 13 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28