DOALDI SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DOALDI SA
CIF A28030914
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Página Web www.lasepulvedana.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gutierrez Martin Miguel Angel
VINCULACIONES DE DOALDI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOALDI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Martin David | Apoderado | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Eduardo | Secretario | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Eduardo | Consejero | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Eduardo | Apoderado | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Jesus Javier | Consejero | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Jesus Javier | Vicepresidente | 07/01/2010 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Miguel Angel | Consejero | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Miguel Angel | Apoderado | 23/01/2009 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Miguel Angel | Presidente | 07/01/2010 | 20/01/2011 |
Gutierrez Martin Miguel Angel | Vicepresidente | 23/01/2009 | 07/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DOALDI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 96, S 8, H M 74436, I/A 34 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 96, S 8, H M 74436, I/A 34 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- COMO CONSECUENCIA DEL FALLECIMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y RESPECTO A SU VACANTE PRODUCIDA, SE ACUERDA REDUCIR EL NUMERO DE CONSEJEROS A TRES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 95, S 8, H M 74436, I/A 33 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 95, S 8, H M 74436, I/A 33 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 95, S 8, H M 74436, I/A 33 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 91, S 8, H M 74436, I/A 32 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 91, S 8, H M 74436, I/A 32 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20060 , F 91, S 8, H M 74436, I/A 32 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28