DNH VALLE MARINA 223 SL - EXTINGUIDA
Municipio Mogán
Provincia Las Palmas
Razón Social DNH VALLE MARINA 223 SL
CIF B35631829
VINCULACIONES DE DNH VALLE MARINA 223 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DNH VALLE MARINA 223 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Cabrera Jorge Juan | Apoderado | 17/09/2015 | 05/01/2024 |
Benitez Cabrera Jorge Juan | Apoderado | 29/01/2016 | 05/01/2024 |
Benitez Thorbjornsen Heidi Ana | Apoderado | 29/01/2016 | 05/01/2024 |
Perez Jimenez Nicolas Domingo | Apoderado | 30/10/2020 | 05/01/2024 |
ACTOS BORME DE DNH VALLE MARINA 223 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 129, S 8, H GC 25083, I/A 12 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 129, S 8, H GC 25083, I/A 12 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 129, S 8, H GC 25083, I/A 11 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 129, S 8, H GC 25083, I/A 9 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 129, S 8, H GC 25083, I/A 10 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 128, S 8, H GC 25083, I/A 8 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-35
- CESE de Don JAN IVAR ROENNING, REPRESENTANTE del Adminitrador Unico, la entidad, "DET NORSKE HELSENSENTER, SA", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor BJORN MAGNUS BJERKE, con NIE Y2890858W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 128, S 8, H GC 25083, I/A 7 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
- CESE de Don Pall Juveth Johansen, REPRESENTANTE del Adminitrador Unico, la entidad, "DET NORSKE HELSENSENTER, SA", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor JAN IVAR RONNING, con NIE 2819406B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 128, S 8, H GC 25083, I/A 6 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-248-35