DNH VALLE MARINA 136 SL - EXTINGUIDA
Municipio Mogán
Provincia Las Palmas
Razón Social DNH VALLE MARINA 136 SL
CIF B35608355
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
VINCULACIONES DE DNH VALLE MARINA 136 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DNH VALLE MARINA 136 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benitez Cabrera Jorge Juan | Apoderado | 17/09/2015 | 05/01/2024 |
Benitez Cabrera Jorge Juan | Apoderado | 29/01/2016 | 05/01/2024 |
Benitez Thorbjornsen Heidi Ana | Apoderado | 29/01/2016 | 05/01/2024 |
Perez Jimenez Nicolas Domingo | Apoderado | 30/10/2020 | 05/01/2024 |
ACTOS BORME DE DNH VALLE MARINA 136 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 30, S 8, H GC 24026, I/A 13 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 30, S 8, H GC 24026, I/A 13 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 30, S 8, H GC 24026, I/A 12 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 29, S 8, H GC 24026, I/A 10 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 29, S 8, H GC 24026, I/A 11 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 29, S 8, H GC 24026, I/A 9 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-35
- CESE de Don JAN IVAR ROENNING, REPRESENTANTE del Adminitrador Unico, la entidad, "DET NORSKE HELSENSENTER, SA", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor BJORN MAGNUS BJERKE, con NIE Y2890858W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 28, S 8, H GC 24026, I/A 7 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
- CESE de Don Pall Juveth Johansen, REPRESENTANTE del Adminitrador Unico, la entidad, "DET NORSKE HELSENSENTER, SA", designándose NUEVO REPRESENTANTE al señor JAN IVAR RONNING, con NIE 2819406B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 28, S 8, H GC 24026, I/A 6 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-248-35