DML-CREADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Cerro de los Gamos, 3
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DML-CREADE SL
CIF B63664189
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/11/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Sanchez Enrique
VINCULACIONES DE DML-CREADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DML-CREADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barricat Beascoechea Iker | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Rodriguez Pozo Jose Antonio | Apoderado | 05/08/2010 | 08/01/2013 |
Sanchez Sanchez Enrique | Presidente | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Sanchez Sanchez Enrique | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Soler Perez Santiago | Secretario | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Soler Perez Santiago | Consejero | 20/10/2011 | 08/01/2013 |
Alonso Rotaeche Martin | Consejero | 23/02/2010 | 20/10/2011 |
Alonso Rotaeche Martin | Apoderado | 20/10/2011 | |
Sanchez Sanchez Enrique | Presidente | 23/02/2010 | 20/10/2011 |
Sanchez Sanchez Enrique | Consejero | 23/02/2010 | 20/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DML-CREADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 151, S 8, H M 448310, I/A 10 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 151, S 8, H M 448310, I/A 10 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DENOMINADA " CREACION ASESORIA Y DESARROLLO SL " , ANTERIORMENTE DENOMINADA " ALTEDIA ESPAÑA SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 151, S 8, H M 448310, I/A 10 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 150, S 8, H M 448310, I/A 9 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 150, S 8, H M 448310, I/A 9 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 150, S 8, H M 448310, I/A 9 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 150, S 8, H M 448310, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24900 , F 150, S 8, H M 448310, I/A 7 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28