DKX TECH SOLUTIONS AND SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jarilla, 11
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DKX TECH SOLUTIONS AND SYSTEMS SL
CIF B86536984
Capital Social 350000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 29/08/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DKX TECH SOLUTIONS AND SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DKX TECH SOLUTIONS AND SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mayo Muñoz Miguel | Apoderado | 26/09/2012 | 12/03/2020 |
Saiz Alvarez Javier | Apoderado | 26/09/2012 | 12/03/2020 |
Saiz Alvarez Javier | Administrador Solidario | 23/08/2013 | 12/03/2020 |
Saiz Alvarez Javier | Liquidador | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
Sanchez Rodriguez Hector | Administrador Solidario | 23/08/2013 | 24/06/2015 |
Mayo Muñoz Miguel | Secretario | 26/09/2012 | 23/08/2013 |
Mayo Muñoz Miguel | Consejero | 26/09/2012 | 23/08/2013 |
Saiz Alvarez Javier | Presidente | 26/09/2012 | 23/08/2013 |
Saiz Alvarez Javier | Consejero | 26/09/2012 | 23/08/2013 |
Sanchez Rodriguez Hector | Consejero | 26/09/2012 | 23/08/2013 |
ACTOS BORME DE DKX TECH SOLUTIONS AND SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 114, S 8, H M 545205, I/A 5 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 114, S 8, H M 545205, I/A 5 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 114, S 8, H M 545205, I/A 5 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 114, S 8, H M 545205, I/A 5 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 114, S 8, H M 545205, I/A 4 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 113, S 8, H M 545205, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 113, S 8, H M 545205, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 113, S 8, H M 545205, I/A 3 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 113, S 8, H M 545205, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30291 , F 109, S 8, H M 545205, I/A 1 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28