DJTR GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Irlanda, 1
Código Postal 11408
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social DJTR GROUP SL
CIF B11975166
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DJTR GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DJTR GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carranza Rowe Jose Agustin | Consejero | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
Carranza Rowe Jose Agustin | Secretario | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
David Fernandez Garcia | Consejero | 02/02/2024 | |
Fernandez Garcia David | Consejero | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
Jose-agustin Carranza Rowe | Consejero | 02/02/2024 | |
Jose-agustin Carranza Rowe | Secretario | 02/02/2024 | |
Molpeceres Martin Roberto | Consejero | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
Molpeceres Martin Roberto | Presidente | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
Molpeceres Martin Roberto | Consejero Delegado | 20/01/2020 | 02/02/2024 |
Roberto Molpeceres Martin | Consejero | 02/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DJTR GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 115, S 8, H CA 56105, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 115, S 8, H CA 56105, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 115, S 8, H CA 56105, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-11
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 115, S 8, H CA 56105, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 113, S 8, H CA 56105, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-11
Dirección:C/ IRLANDA Nº 1 - VIVIENDA 17 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:01/01/20
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:El objeto de la sociedad lo constituyen las siguientes actividades: 1.- Explotación de fincas rústicas, propias o arrendadas, directamente o mediante arrendamientos o aparcerías; la producción, transformación, preparación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales. 2.- Exporta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 113, S 8, H CA 56105, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-11