DJP ODONTOLOGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Emilia Pardo Bazan, 18
Código Postal 15894
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social DJP ODONTOLOGOS SL
CIF B70196696
Capital Social 106000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 23/01/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DJP ODONTOLOGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DJP ODONTOLOGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rivares Maria Elena | Administrador Solidario | 04/05/2010 | 11/02/2020 |
Hevia Del Rio Javier Angel | Liquidador Unico | 11/02/2020 | 11/02/2020 |
Rodriguez Lopez Margarita | Administrador Solidario | 04/05/2010 | 11/02/2020 |
Garcia Rivares Maria Elena | Administrador Unico | 17/02/2009 | 04/05/2010 |
ACTOS BORME DE DJP ODONTOLOGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-15
- Ampliado a "la realización de actividades de seguros como agencias de seguros exclusiva"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 154, S 8, H SC 44249, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-El capital sociales de CIENTO SEIS MIL EUROS, dividido en diez mil seiscientas participaciones sociales de DIEZ EUROS de valor nominal casa una, numeradas correlativamente del 1 al 10.600, ambos inclusive. El capital social está íntegramente suscrito y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41 , F 153, S 8, H SC 44249, I/A 2 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15